王和平(1963年,高34班)
原海南省公安厅党委书记、厅长,兼武警总队第一政委、党委第一书记。
履历:
1964年2月至1964年4月,河北军区警备营新兵连战士;
1964年4月至1964年9月,陆军第69军通信营无线连战士;
1964年9月至1969年8月,河北军区通信站电分报务员
;1969年8月至1971年6月,河北军区通信站电分报务主任;
1971年6月至1978年6月,河北军区司令部通信处参谋;
1978年6月至1981年4月,河北保定军分区司令部通信科副科长;
1981年4月至1983年6月,河北涿州市武装部副部长(副团);
1983年6月至1984年10月,河北涿州市武装部部长(正团);
1984年10月至1985年4月,武警部队总部纪委办公室干事(正团);
1985年4月至1988年5月,武警总部纪委办公室副主任(副师);
1988年5月至1995年5月,武警海南省总队总队长(正师);
1995年6月至1998年6月,中共海口市委委员、常委、政法委书记、公安局长、市公安局党委书记;
1998年2月,海南省公安厅党委书记、副厅长;
1998年6月至今,海南省公安厅党委书记、厅长,兼武警总队第一政委、党委第一书记。
因资料缺失,部分信息缺漏错误,敬请谅解,并希望您能在百忙之中给予我们修改意见!!!
邮箱:czyizhong@163.com 电话:0317-3586199 , 0317-3588199
关注一中官方微信